Laura
Domínguez Arroyo (Burgos) Desde el 21-6-2019 (*), hasta el 10-3-2022 |
Juan Pablo
Fernández Santos (León) Desde el 21-6-2019 (*), hasta el 10-3-2022 |
Jesus María
García-Conde del Castillo (Valladolid) Desde el 21-6-2019 (*), hasta el 1-2-2021 (*) |
Pedro José
Pascual Muñoz (Ávila) Desde el 21-6-2019 (*), hasta el 10-3-2022 |
María de Fátima
Pinacho Fernández (Valladolid) Desde el 9-2-2021 (*), hasta el 10-3-2022 |
Luis Mariano
Santos Reyero (León) Desde el 21-6-2019 (*), hasta el 10-3-2022 |